Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 92, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 92, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aros Innovate ApS. (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2021-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aros Housing ApS. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-03-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 92, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-01-02 tilføjes Direktion: Christian Holst (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, herunder aktier og anparter, og fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-02 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Legale ejere: Christian Holst (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Navne: Pofler Holding ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Holst (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-01-02 tilføjes Stiftere: Christian Holst (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Vedtægter: 2020-01-02 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-02)