Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-17 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Legale ejere: Hybel Midt A/S, MICHAEL MORTENSEN ApS (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Navne: Anpartsselskabet Søgrundene, Østbirk (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Reelle ejere: Michael Thorup Mortensen, Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Stiftere: MICHAEL MORTENSEN ApS, Hybel Midt A/S (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Søgrundene Etape 1 ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Søgrundene Etape 2 ApS. (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Østbirk ApS. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2024-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 fjernes Direktion: Michael Thorup Mortensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-03 tilføjes Vedtægter: 2024-05-03 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-05-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzvej 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-03-31 tilføjes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen, Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2022-11-28 tilføjes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2022-11-27 fjernes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-06-07 tilføjes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen, Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-06-06 fjernes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Per Christian Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-01-31 tilføjes Reelle ejere: Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-01-31 fjernes Reelle ejere: Michael Antitsch Mortensen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: Michael Antitsch Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2021-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2019-12-17 tilføjes Direktion: Michael Antitsch Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2019-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og drifte, herunder udleje, fast ejendom samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-17 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Legale ejere: Hybel Midt A/S, MICHAEL MORTENSEN ApS (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Navne: Anpartsselskabet Søgrundene, Østbirk (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Reelle ejere: Michael Antitsch Mortensen, Michael Thorup Mortensen (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2019-12-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2019-12-17 tilføjes Stiftere: MICHAEL MORTENSEN ApS, Hybel Midt A/S (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2019-12-17 tilføjes Vedtægter: 2019-12-17 (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2019-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2019-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-08)