Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-10 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2019-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Tandlægerne Juul & Albrecht I/S. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægerne Juul & Albrecht I/S. (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-02-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-15 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torvegade 55, 3700 Rønne (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 17, st. 2., 3700 Rønne (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: sandrasoell303@gmail.com (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 17, st. 2., 3700 Rønne (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-12-19 tilføjes Direktion: Sandra Nicole Albrecht (direktør) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskab. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-19 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: Sandra Nicole Albrecht (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Navne: Tandlæge Sandra Albrecht Holding ApS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: Sandra Nicole Albrecht (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-12-19 tilføjes Stiftere: Sandra Nicole Albrecht (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Vedtægter: 2019-12-19 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-30)