Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Hovedbranche | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-06-30 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Vedtægter: 2024-01-15 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Benjamin Holst Rasoulinia (direktør) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2022-09-02 tilføjes Reelle ejere: Malte Theodor Trøst Sørensen (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-09-02 fjernes Reelle ejere: Benjamin Holst Rasoulinia (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-09-01 fjernes Reelle ejere: Malte Theodor Trøst Sørensen (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lembckesvej 37, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 5, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhusvej 29, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-04-30 tilføjes Legale ejere: HØJLAND HOLDINGS ApS (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 fjernes Legale ejere: Malte Theodor Trøst Sørensen, Benjamin Holst Rasoulinia (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 tilføjes Reelle ejere: Malte Theodor Trøst Sørensen, Benjamin Holst Rasoulinia, Søren Christoffer Trøst Andersen (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2020-04-29 fjernes Reelle ejere: Malte Theodor Trøst Sørensen, Benjamin Holst Rasoulinia (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhusvej 29, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2019-12-30 tilføjes Direktion: Benjamin Holst Rasoulinia (direktør) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2019-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-30 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-07-29)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Legale ejere: Malte Theodor Trøst Sørensen, Benjamin Holst Rasoulinia (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-12-30 tilføjes Navne: Ebaren ApS (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Reelle ejere: Malte Theodor Trøst Sørensen, Benjamin Holst Rasoulinia (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Stiftere: Malte Theodor Trøst Sørensen, Benjamin Holst Rasoulinia (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-30)