Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Lerøy Seafood Denmark A/S. (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenbjerg 4, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Kaj Johan Schlie (direktør) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-30 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Legale ejere: Schlie Invest ApS (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Navne: KS Hirtshals II ApS (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Reelle ejere: Kaj Johan Schlie, Kaj Johan Schlie (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Stiftere: Schlie Invest ApS (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-19 tilføjes Legale ejere: Schlie Invest ApS (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-02-19 fjernes Legale ejere: MS Invest Hjørring ApS, Skolli Investment ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-18 fjernes Legale ejere: Schlie Invest ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-19 tilføjes Reelle ejere: Kaj Johan Schlie (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-02-18 fjernes Reelle ejere: Kaj Johan Schlie (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbjerg 4, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Direktion: Kaj Johan Schlie (direktør) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-30 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Legale ejere: Schlie Invest ApS, MS Invest Hjørring ApS, Skolli Investment ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2019-12-30 tilføjes Navne: KS Hirtshals II ApS (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Reelle ejere: Kaj Johan Schlie, Kaj Johan Schlie (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Stiftere: Schlie Invest ApS (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2019-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-05)