Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-08 tilføjes Binavne: CIP TopCo 4 ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-08 tilføjes Navne: Roin Holding ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-07 fjernes Navne: CIP TopCo 4 ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-08 tilføjes Vedtægter: 2023-09-08 (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2019-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CIP Holding 4 ApS. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2021-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Roin Equity ApS. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2022-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Roin Invest ApS. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Asen 1 ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CI NMF I ECIV K/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CI NMF I F&F K/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CIV II 2014 K/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CIV III 2017 K/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CIV III US K/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ECIV III 2017 K/S. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: CIV III 2017 GP APS. (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 tilføjes Vedtægter: 2021-06-15 (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sveasvej 6, 1917 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-12-19 tilføjes Direktion: Rune Bro Roin (direktør) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde kapitalandele og finansielle instrumenter, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er direkte eller indirekte forbundet hermed. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-19 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: Rune Bro Roin (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Navne: CIP TopCo 4 ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: Rune Bro Roin (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Stiftere: Rune Bro Roin (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Vedtægter: 2019-12-19 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-30)