Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-12-07 fjernes Navne: RICHARD FREDE PETERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Provst Benzonsvej 17, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 fjernes Revisor: Ole Henry Janslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 fjernes Bestyrelse: Arne Sigurd Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 fjernes Direktion: Richard Frede Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværk og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-24 tilføjes Vedtægter: 1983-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Provst Benzonsvej 17, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Bestyrelse: Arne Sigurd Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Direktion: Richard Frede Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Navne: RICHARD FREDE PETERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Revisor: Ole Henry Janslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)