Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 53, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Bestyrelse: Jesper Dahl (formand) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Lærke Jo Ernlund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-08-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-23 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Legale ejere: LJEN LIFE ApS, LETHDAHL ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Navne: PA PARTNERS P/S (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Reelle ejere: Lærke Jo Ernlund Nielsen, Jesper Dahl (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Stiftere: LJEN LIFE ApS, LETHDAHL ApS, Komplementarselskabet PA ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2020-11-12 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-01-21 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2020-01-21 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-12-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-12-27 tilføjes Stiftere: LJEN LIFE ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Stiftere: LETHDAHL ApS, Komplementarselskabet PA ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 53, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Dahl (formand) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Direktion: Lærke Jo Ernlund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor produktions- og procesoptimering samt supportere løsninger vedrørende automation, hardware og software til kunder i forskellige industrier samt dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-08-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-23 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: LJEN LIFE ApS, LETHDAHL ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Navne: PA PARTNERS P/S (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Reelle ejere: Lærke Jo Ernlund Nielsen, Jesper Dahl (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med komplementaren. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)