Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 53, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Jesper Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-08-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-23 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Legale ejere: LJEN LIFE ApS, LETHDAHL ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Navne: Komplementarselskabet PA ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Reelle ejere: Lærke Jo Ernlund Nielsen, Jesper Dahl (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Stiftere: LJEN LIFE ApS, LETHDAHL ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 53, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Direktion: Jesper Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i selskabet PA Partners P/S. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Legale ejere: LJEN LIFE ApS, LETHDAHL ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Navne: Komplementarselskabet PA ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Reelle ejere: Lærke Jo Ernlund Nielsen, Jesper Dahl (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Stiftere: LJEN LIFE ApS, LETHDAHL ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Vedtægter: 2019-12-27 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-08-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-23 (offentliggjort 2022-08-17)