Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Binavne: Momentum Markets Globale Aktier A/S, MMGA A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-16 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Legale ejere: MJBH ApS, MOMENTUM MARKETS ApS, Lars Bjørn Hansen (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Navne: Momentum Markets Global Analytics A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Reelle ejere: Mark Jin Birk Hansen, Lars Bjørn Hansen (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Stiftere: MOMENTUM MARKETS ApS, MJBH ApS, AC 04 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MMGA Beskos Alpha Growth Strategy ApS.. (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2019-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MMGA Beskos Long/Short ApS. (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2021-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-16 Statstidende Dekret
Den 2020-12-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Bestyrelse: Domenikos Beskos (formand) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-06-29 fjernes Direktion: Mark Jin Birk Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen, eller direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-05-05 tilføjes Bestyrelse: Domenikos Beskos (formand) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-05-05 fjernes Bestyrelse: Mark Jin Birk Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-04 fjernes Bestyrelse: Domenikos Beskos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-04-30 tilføjes Legale ejere: Lars Bjørn Hansen (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-04-30 fjernes Legale ejere: AC 04 HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-04-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Bjørn Hansen (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2020-04-29 fjernes Reelle ejere: Lars Bjørn Hansen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-04-17 fjernes Bestyrelse: Claes Hahn Balle (formand) (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-12-30 tilføjes Bestyrelse: Claes Hahn Balle (formand) (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2019-12-30 fjernes Bestyrelse: Lars Bjørn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Bjørn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Binavne: Momentum Markets Globale Aktier A/S, MMGA A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Direktion: Mark Jin Birk Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere værdipapirer, samt drive analyse- og konsulentvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed drive virksomhed. (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-16 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Legale ejere: AC 04 HOLDING ApS, MJBH ApS, MOMENTUM MARKETS ApS (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-12-16 tilføjes Navne: Momentum Markets Global Analytics A/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Bjørn Hansen, Mark Jin Birk Hansen (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Stiftere: MOMENTUM MARKETS ApS, MJBH ApS, AC 04 HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)