Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 6, 1260 København K (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Direktion: Kathrine Kjær Linnet (direktør) (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-23 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Legale ejere: LINNET SONGS ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Navne: Linnet & Kjær ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Reelle ejere: Anne Kristine Kjær Linnet (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-06-28 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 6, 1260 København K (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2020-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er design og salg af smykker og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-30 tilføjes Direktion: Kathrine Kjær Linnet (direktør) (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-30 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-23 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-29 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-12-23 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-12-30 tilføjes Legale ejere: LINNET SONGS ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-30 tilføjes Navne: Linnet & Kjær ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-29 fjernes Navne: ApS STAKE nr. 6114 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-23 tilføjes Navne: ApS STAKE nr. 6114 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-30 tilføjes Reelle ejere: Anne Kristine Kjær Linnet (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-23 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-30 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2019-12-30 tilføjes Vedtægter: 2019-12-30 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-23 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2019-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-29)