Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletvej 2, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletvej 2, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletvej 2, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2020-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@procesark.dk (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og investering og dermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 tilføjes Vedtægter: 2020-03-10 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Direktion: Mark Lund Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentydelser og rådgivning. (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-06 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Legale ejere: PKL Holding af 10/1-2017 ApS, MLU Holding af 10/1-2017 ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Navne: Investeringsselskabet af 1. december 2019 ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Reelle ejere: Mark Lund Andersen, Pernille Klemmetsby (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Stiftere: PKL Holding af 10/1-2017 ApS, MLU Holding af 10/1-2017 ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Vedtægter: 2019-12-06 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-20)