Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-22 fjernes Direktion: Anker Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanekevej 2, 7400 Herning (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 17, 7600 Struer (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-10-16 tilføjes Direktion: Anker Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-10-16 fjernes Direktion: Flemming Skindhøj Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-10-16 tilføjes Legale ejere: Boet efter Flemming Skindhøj Pedersen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-10-16 fjernes Legale ejere: Flemming Skindhøj Pedersen (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 17, 7600 Struer (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 17, 7600 Struer (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 17, 7600 Struer (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiilsvej 21, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiilsvej 21, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Direktion: Flemming Skindhøj Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er rådgivning indenfor elektronisk produktion og udvikling og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-20 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: Flemming Skindhøj Pedersen (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Navne: TEBO ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Reelle ejere: Flemming Skindhøj Pedersen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Stiftere: Flemming Skindhøj Pedersen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-05)