Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saunte Bygade 42, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Direktion: Hans Henrik Drewsen Fredsted (direktør) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer, og dermed beslægtede aktiviteter som investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-19 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Drewsen Fredsted (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Navne: HHDF Invest ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Drewsen Fredsted (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Stiftere: Hans Henrik Drewsen Fredsted (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Vedtægter: 2019-12-19 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-20)