Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternevej 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvang 10, 4622 Havdrup (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: Frederik.nielsen.hauge@gmail.com (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvang 10, 4622 Havdrup (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2020-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvang 10, 4622 Havdrup (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2019-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvang 10, 4622 Havdrup (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: Frederik Blichert Hauge (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte som holdingselskab at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-18 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 255.000,00 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: Frederik Blichert Hauge (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2019-12-18 tilføjes Navne: BDF Invest ApS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Frederik Blichert Hauge (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Stiftere: Frederik Blichert Hauge (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-19)