Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2019-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COSANI A/S. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: Morten Hertzberg Johansen, Jesper Langberg Holding ApS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: Jesper Langberg Holding ApS (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Hertzberg Johansen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-15 fjernes Reelle ejere: Jesper Langberg (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-06 tilføjes Direktion: Rolf Busk Thygesen (direktør) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Langberg Holding ApS, Rolf Busk Thygesen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Langberg, Rolf Busk Thygesen (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2020-02-29 fjernes Legale ejere: Jesper Langberg Holding ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-02-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Langberg (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-02-28 fjernes Direktion: Rolf Busk Thygesen (direktør) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindsøvej 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Saloparken 338, 8300 Odder (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saloparken 338, 8300 Odder (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-17 tilføjes Direktion: Rolf Busk Thygesen (direktør) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-17 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Legale ejere: Jesper Langberg Holding ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Navne: COMH ApS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Langberg (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Stiftere: Jesper Langberg Holding ApS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Vedtægter: 2019-12-17 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-19)