Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 79, 2. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Binavne: Fredericia Tømrer Service ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-18 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Kontaktoplysninger: info@ftsbyg.dk (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Legale ejere: NeoScaff Holding IVS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Navne: FTS Byg ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Reelle ejere: Kenneth Hansen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Stiftere: Hejn Holding ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Kenneth Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 79, 2. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskærvej 168, st. mf., 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-23 tilføjes Legale ejere: Kenneth Hansen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 fjernes Legale ejere: Kenneth Hansen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Hansen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-23 fjernes Reelle ejere: Kenneth Hansen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskærvej 168, st. mf., 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Pallasvænget 6, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2021-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ftsbyg.dk (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-02-18 tilføjes Direktion: Pierre Ravn Frandsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-02-18 fjernes Direktion: Lasse Hejn Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-18 tilføjes Legale ejere: NeoScaff Holding IVS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-02-18 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Hansen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-02-18 tilføjes Vedtægter: 2021-02-18 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-01-28 fjernes Binavne: Trekantens Byggemarked ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-07-23 tilføjes Binavne: Trekantens Byggemarked ApS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-07-22 fjernes Binavne: Fredericia Total Stillads ApS (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Vedtægter: 2020-07-23 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: Lasse Hejn Christensen (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-05-04 tilføjes Legale ejere: Lasse Hejn Christensen (offentliggjort 2020-07-06)
Den 2020-05-04 fjernes Legale ejere: Pierre Ravn Frandsen, Kenneth Hansen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-03 fjernes Legale ejere: Lasse Hejn Christensen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-05-04 fjernes Reelle ejere: Pierre Ravn Frandsen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-02-20 tilføjes Legale ejere: Pierre Ravn Frandsen, Kenneth Hansen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-02-18 fjernes Legale ejere: Hejn Holding ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-02-20 tilføjes Reelle ejere: Pierre Ravn Frandsen (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-02-18 fjernes Reelle ejere: Lasse Hejn Christensen (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pallasvænget 6, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-02-20)
Den 2020-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 35, 1., 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 35, 1., 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-18 tilføjes Binavne: Fredericia Total Stillads ApS, Fredericia Tømrer Service ApS (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: Lasse Hejn Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-18 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: Hejn Holding ApS, Lasse Hejn Christensen (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-12-18 tilføjes Navne: FTS Byg ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Lasse Hejn Christensen (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Stiftere: Hejn Holding ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)