Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: PROPRECO A/S (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 fjernes Legale ejere: Airton ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jeannine Rosenkilde-Gram (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2019-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stadionkvarter Favrholm ApS. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2023-04-30 fjernes Legale ejere: PROPRECO A/S (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-30 fjernes Reelle ejere: Jeannine Rosenkilde-Gram (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-09-07 tilføjes Legale ejere: PROPRECO A/S, Favr ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: PROPRECO A/S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 tilføjes Reelle ejere: Jeannine Rosenkilde-Gram (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Jeannine Rosenkilde-Gram (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: PROPRECO A/S, DuraLiving ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jeannine Rosenkilde-Gram, Jeannine Rosenkilde-Gram, Na Xu, Sheng Li (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: PROPRECO A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Jeannine Rosenkilde-Gram, Jeannine Rosenkilde-Gram (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 13, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-06 tilføjes Hjemmeside: www.propreco.dk (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: PROPRECO A/S (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: Olafi & Co ApS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jeannine Rosenkilde-Gram (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2020-10-31 fjernes Legale ejere: PROPRECO A/S (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-10-31 fjernes Reelle ejere: Jeannine Rosenkilde-Gram (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Allé 18, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 126, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: des@propreco.dk (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 126, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: David Ernst-Sunne (direktør) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-18 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: PROPRECO A/S, Olafi & Co ApS, Airton ApS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Navne: Stadionkvarter Favrholm Holding ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Jeannine Rosenkilde-Gram, Jeannine Rosenkilde-Gram (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Stiftere: PROPRECO A/S, Olafi & Co ApS, Airton ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)