Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 150, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Direktion: Anni Kohl Donner (direktør) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt konsulentassistance med heraf afledede aktiviteter og investering alt efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-13 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@donners.dk (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Legale ejere: Hugo Donners Holding ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Navne: Donners Ejendomme 1 ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Reelle ejere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Stiftere: Hugo Donners Holding ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Vedtægter: 2019-12-13 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)