Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 129, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 129, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 129, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 129, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren alene. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2014-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og sælge malerier, investere i og drive handel med værdipapirer og fast ejendom samt anden form for erhvervsvirksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2014-11-30 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET BIRGITTE OG PETER ROSSING LØNBERG (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2014-11-29 fjernes Navne: TANDLÆGEANPARTSSELSKABET BIRGITTE OG PETER ROSSING LØNBERG (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2014-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2014-11-30 tilføjes Vedtægter: 2014-11-30 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2013-06-17 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2013-06-14 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Løfgreen Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 1999-10-06 fjernes Revisor: GNIBEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-01 fjernes Bestyrelse: Preben Hjorth Egemar (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed Selskabets formål er at producere og sælge malerier, investere i og drive handel med værdipapirer og fast ejendom samt anden form for erhvervsvirksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 1996-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene eller af direktøren alene. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 1996-10-21 tilføjes Vedtægter: 1996-10-21 (offentliggjort 2015-08-24)
Den 1988-12-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-01 tilføjes Legale ejere: Birgitte Bjørn Willumsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 1987-08-01 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Bjørn Willumsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 1976-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 129, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1976-09-15 tilføjes Bestyrelse: Preben Hjorth Egemar (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-15 tilføjes Direktion: Birgitte Bjørn Willumsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-15 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-09-15 tilføjes Navne: TANDLÆGEANPARTSSELSKABET BIRGITTE OG PETER ROSSING LØNBERG (offentliggjort 2015-08-24)
Den 1976-09-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-24)
Den 1976-09-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen, GNIBEN ApS, Revisionsfirmaet Ole Løfgreen Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)