Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Bestyrelse | Binavne | Revisor | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nielsen (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-05-02 fjernes Reelle ejere: Rasmus Nielsen (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnepromenade 26, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnepromenade 26, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnepromenade 26, 5., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 20, 9310 Vodskov (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Mads Lund Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 fjernes Direktion: Rasmus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nielsen (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Rasmus Nielsen (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-02-15 fjernes Bestyrelse: Anders Børsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nielsen (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-08-30 fjernes Reelle ejere: Rasmus Nielsen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-06-02 tilføjes Bestyrelse: Tom Deichmann (formand) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-02 fjernes Bestyrelse: Lars Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-05-19 tilføjes Binavne: RWH Purchasing ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Vedtægter: 2020-05-19 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-07 tilføjes Bestyrelse: Lars Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-02-07 fjernes Bestyrelse: Bo Lynge Rydahl (formand) (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-01-17 tilføjes Legale ejere: RWH ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-17 fjernes Legale ejere: RARE WINE A/S (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 20, 9310 Vodskov (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-12-06 tilføjes Bestyrelse: Bo Lynge Rydahl (formand) (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-12-06 tilføjes Direktion: Rasmus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel af vin samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Legale ejere: RARE WINE A/S (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-12-06 tilføjes Navne: RareWine ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nielsen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2019-12-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-12-06 tilføjes Stiftere: RARE WINE A/S (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Vedtægter: 2019-12-06 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-17)