Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelm Becks Vej 38, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Direktion: Toke Skeldal (direktør) (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at at besidde kapitalandele i unoterede såvel som noterede anparts- og aktieselskaber samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-16 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Legale ejere: Toke Skeldal (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Navne: Toke Skeldal Holding ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Reelle ejere: Toke Skeldal (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Stiftere: Toke Skeldal (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-17)