Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Formål | ||||
Bibranche | Navne | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-08 tilføjes Binavne: Boform Aarhus aps (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 tilføjes Vedtægter: 2023-11-08 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Binavne: KustomHouse Aarhus ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 fjernes Binavne: KustomHouse Køkkener Aarhus ApS, KustomHouse Kitchens Aarhus ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve detailhandel med andre varer ifm. salg af køkkener, indretningsløsninger til private og erhverv samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-25 tilføjes Bibranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-25 tilføjes Navne: Ravbjerg ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-24 fjernes Navne: KustomHouse Aarhus ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-25 tilføjes Vedtægter: 2022-05-25 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2021-09-24 tilføjes Binavne: Roomshop ApS, Ravbjerg Køkkenstudio ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 fjernes Binavne: Kustomhouse køkkenstudio ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-24 tilføjes Vedtægter: 2021-09-24 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 36, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevangen 26, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 tilføjes Binavne: Kustomhouse køkkenstudio ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-08-10 tilføjes Hjemmeside: www.kustomhouse.com (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: pra@kustomhouse.com (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-10 tilføjes Vedtægter: 2020-08-10 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2019-12-18 tilføjes Binavne: KustomHouse Køkkener Aarhus ApS, KustomHouse Kitchens Aarhus ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2019-12-18 tilføjes Navne: KustomHouse Aarhus ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2019-12-17 fjernes Navne: KostumHouse Aarhus ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-12 tilføjes Navne: KostumHouse Aarhus ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevangen 26, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-12-12 tilføjes Direktion: Peter Ravbjerg (direktør) (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve detailhandel med andre varer ifm. salg af køkkener, montering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Legale ejere: Peter Ravbjerg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Reelle ejere: Peter Ravbjerg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Stiftere: Peter Ravbjerg (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-17)