Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 tilføjes Vedtægter: 2023-04-03 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Egholm A/S. (offentliggjort 2020-01-04)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Legale ejere: EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG, EGHOLM CONSTRUCTION ApS, LEMVIG (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-28 fjernes Legale ejere: AKULA Pro ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 fjernes Legale ejere: EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG, EGHOLM CONSTRUCTION ApS, LEMVIG (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-28 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Egholm Jensen, Kaj Egholm Jensen (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-04-27 fjernes Reelle ejere: Jens Christian Egholm Jensen, Kaj Egholm Jensen, Jens Christian Egholm Jensen, Kaj Egholm Jensen (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-10-12 tilføjes Legale ejere: EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG, EGHOLM CONSTRUCTION ApS, LEMVIG, AKULA Pro ApS, Esben Jørgensen, Martin Wingaa (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG, EGHOLM CONSTRUCTION ApS, LEMVIG (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Egholm Jensen, Kaj Egholm Jensen (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Jens Christian Egholm Jensen, Kaj Egholm Jensen (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-10 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Egholm Jensen, Kaj Egholm Jensen (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-10-09 fjernes Reelle ejere: Jens Christian Egholm Jensen, Kaj Egholm Jensen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 tilføjes Vedtægter: 2021-10-10 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transportvej 27, 7620 Lemvig (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Direktion: Jens Christian Egholm Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-13 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Legale ejere: EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG, EGHOLM CONSTRUCTION ApS, LEMVIG, CWGO ApS, John Christian Bennett-Therkildsen (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-12-13 tilføjes Navne: Egholm Gruppen, Lemvig ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Egholm Jensen, Kaj Egholm Jensen, Jens Christian Egholm Jensen, Kaj Egholm Jensen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Stiftere: John Christian Bennett-Therkildsen, EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG, EGHOLM CONSTRUCTION ApS, LEMVIG, CWGO ApS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Vedtægter: 2019-12-13 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-17)