Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 tilføjes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 4, 5. 2., 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torveporten 41, 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-20 tilføjes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2020-11-19 fjernes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torveporten 41, 2500 Valby (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2020-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-12-13 tilføjes Direktion: Hans-Bo Hyldig (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudvikling samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-13 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Legale ejere: Ny Valby Udvikling A/S (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Navne: NVU 23E ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2019-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Stiftere: Ny Valby Udvikling A/S (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Vedtægter: 2019-12-13 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-16)