Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anna Sophiesvej 6, 4681 Herfølge (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Direktion: Søren Peter Wendt Larsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-13 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Legale ejere: Søren Peter Wendt Larsen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Navne: Loucema Holding ApS (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Reelle ejere: Søren Peter Wendt Larsen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Stiftere: Søren Peter Wendt Larsen (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Vedtægter: 2019-12-13 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-16)