Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: SØREN ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 25, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Direktion: Kristian Hølledig Espersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-09 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Legale ejere: Kristian Hølledig Espersen (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Navne: Kristian Espersen Holding ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Kristian Hølledig Espersen (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Stiftere: Søren Kristian Espersen (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 25, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 25, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 tilføjes Legale ejere: Kristian Hølledig Espersen (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2020-01-06 fjernes Legale ejere: Søren Kristian Espersen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Reelle ejere: Kristian Hølledig Espersen (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2020-01-06 fjernes Reelle ejere: Søren Kristian Espersen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 25, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2019-12-09 tilføjes Direktion: Kristian Hølledig Espersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-09 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Legale ejere: Søren Kristian Espersen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-09 tilføjes Navne: Kristian Espersen Holding ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Reelle ejere: Søren Kristian Espersen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Stiftere: Søren Kristian Espersen (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Vedtægter: 2019-12-09 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-31)