Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FENAGY A/S. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Visblue A/S. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pure Algae Denmark ApS. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Visblue A/S. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FENAGY A/S. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Reelle ejere: Sara Gardø Christensen, Emil Gardø Christensen (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: EMSA Holding ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Legale ejere: SOKI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 tilføjes Vedtægter: 2020-10-09 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Klaus Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Klaus Noergaard Holding ApS (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Nørgaard (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Klaus Nørgaard (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Adelborgs Allé 31, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Direktion: Kim Gardø Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og foretage investeringer i øvrigt efter direktionens valg samt levere rådgivningsydelser. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-02 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Hjemmeside: www.kickgreeninvest.dk (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: sokiholding@gmail.com (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Legale ejere: SOKI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2019-12-02 tilføjes Navne: Kick Green Invest ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Reelle ejere: Kim Gardø Christensen (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Stiftere: SOKI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Vedtægter: 2019-12-02 (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-13)