Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | ||||
Direktion | Bibranche | Kapital | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liseborg Mark 78, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Jv@veste.dk (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Navne: Vestergaard Leasing A/S (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Vedtægter: 2023-04-01 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 19, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: fs@carsdreams.dk (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-03-31 fjernes Navne: Cars & Dreams A/S (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: JOHNNY BE GOOD DENMARK ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Sieverts 2019 ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: JOHNNY BE GOOD DENMARK ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Bestyrelse: Frederik Mikkel Sieverts (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 tilføjes Direktion: Lars Brask Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 fjernes Direktion: Frederik Mikkel Sieverts (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-06-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 tilføjes Vedtægter: 2022-06-30 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: JOHNNY BE GOOD DENMARK ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: VIBORG BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS, DLT HOLDING ApS, DFA ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: JOHNNY BE GOOD DENMARK ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-12-28 fjernes Bestyrelse: Benny Tolstrup (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-07-08 tilføjes Bibranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-12 tilføjes Legale ejere: DFA ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-04-12 fjernes Legale ejere: FITNESS UNIVERSE ApS, NØRLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-07 tilføjes Legale ejere: JOHNNY BE GOOD DENMARK ApS, DLT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-04-07 tilføjes Bestyrelse: Martin Allan Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Navne: Cars & Dreams A/S (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2021-04-06 fjernes Navne: Cars & Dreams Leasing A/S (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 tilføjes Vedtægter: 2021-04-07 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 19, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2019-12-11 tilføjes Bestyrelse: Benny Tolstrup (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2019-12-11 tilføjes Direktion: Frederik Mikkel Sieverts (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel med brugte biler samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-11 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: fs@carsdreams.dk (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2019-12-11 tilføjes Legale ejere: FITNESS UNIVERSE ApS, NØRLUND HOLDING ApS, VIBORG BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS, Sieverts 2019 ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2019-12-11 tilføjes Navne: Cars & Dreams Leasing A/S (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2019-12-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-12-11 tilføjes Stiftere: VIBORG BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS, Sieverts 2019 ApS, NØRLUND HOLDING ApS, FITNESS UNIVERSE ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen og bestyrelsesformanden i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Vedtægter: 2019-12-11 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-13)