Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sennelsvej 58, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Direktion: Søren Nordmand Bilstrup (direktør) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Legale ejere: Søren Nordmand Bilstrup, Carsten Lynge Brunsborg, Jakob Bojesen (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Navne: 3-B Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Nordmand Bilstrup, Carsten Lynge Brunsborg, Jakob Bojesen (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Stiftere: Søren Nordmand Bilstrup, Jakob Bojesen, Carsten Lynge Brunsborg (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-13)