Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvej 46, 2. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Doris Lessings Vej 23, 2300 København S (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: IT-udviklingsselskabet af 26. april 2021 ApS. (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Celebrate ApS. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doris Lessings Vej 23, 2300 København S (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Doris Lessings Vej 23, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doris Lessings Vej 23, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Doris Lessings Vej 23, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doris Lessings Vej 23, 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Direktion: Hacer Tanrikulu (direktør) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Legale ejere: Hacer Tanrikulu (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Navne: Lagom ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Reelle ejere: Hacer Tanrikulu (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Stiftere: Hacer Tanrikulu (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-12)