Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2019-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet JP ApS. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 tilføjes Reelle ejere: Johnny Fabricius Iversen, Malthe Holm (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-04-18 fjernes Reelle ejere: Johnny Fabricius Iversen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Malthe Holm (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliedalsvej 30, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: John F. Kennedys Plads 4, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: John F. Kennedys Plads 4, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-12-12 tilføjes Direktion: Johnny Fabricius Iversen (direktør) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive produktion, handel og investering (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Legale ejere: Johnny Fabricius Iversen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2019-12-12 tilføjes Navne: MAHO Invest ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Reelle ejere: Johnny Fabricius Iversen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Stiftere: Johnny Fabricius Iversen (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-12)