Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Ejerskaber | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overvænget 4, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, 3. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-11-19 tilføjes Legale ejere: Birthe Herlev Enevoldsen (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-11-19 fjernes Legale ejere: Johannes Hougaard Enevoldsen (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-11-19 tilføjes Reelle ejere: Birthe Herlev Enevoldsen (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-11-19 fjernes Reelle ejere: Johannes Hougaard Enevoldsen (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-11-18 tilføjes Direktion: Birthe Herlev Enevoldsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-18 fjernes Direktion: Johannes Hougaard Enevoldsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2019-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Expect skov ApS. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Mariagervej 74-76, Randers ApS. (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, 3. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2020-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Granvænget 25, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granvænget 25, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-10-23 tilføjes Direktion: Johannes Hougaard Enevoldsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2019-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Legale ejere: Johannes Hougaard Enevoldsen (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2019-10-23 tilføjes Navne: BJ Randers ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Reelle ejere: Johannes Hougaard Enevoldsen (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2019-10-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-12)