Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 tilføjes Navne: Jysk Gulvdesign ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Navne: Schnedler Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 1, 7330 Brande (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 25, 7330 Brande (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 25, 7330 Brande (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-12-09 tilføjes Direktion: Rasmus Tang Schnedler (direktør) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Formål: Virksomheden formål er ejendomsinvestering, udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-09 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Legale ejere: RTS Invest Holding ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Navne: Schnedler Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2019-12-09 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Tang Schnedler (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Stiftere: RTS Invest Holding ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Vedtægter: 2019-12-09 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-12)