Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergaardsvej 85, 5683 Haarby (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 33, 6800 Varde (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S2U Design Denmark ApS. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 33, 6800 Varde (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-12-10 tilføjes Direktion: Knud Henrik Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-10 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Legale ejere: Knud Henrik Pontoppidan (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Navne: S2U Design Holding ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Reelle ejere: Knud Henrik Pontoppidan (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Stiftere: Knud Henrik Pontoppidan (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Vedtægter: 2019-12-10 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-12)