Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET DE 5 ApS. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BK Ejendomme, Svendborg Aps. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 6, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Direktion: Anita Dyrvig Bentzen (direktør) (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-10 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: sandtoften2@gmail.com (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Legale ejere: Anita Dyrvig Bentzen (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Navne: Bentzen Svendborg Holding Aps (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Reelle ejere: Anita Dyrvig Bentzen (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Stiftere: Anita Dyrvig Bentzen (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Vedtægter: 2019-12-10 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-11)