Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Binavne: Vermn ApS, Niranexport ApS, Maraven ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 tilføjes Navne: Nirantex ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Navne: Niranexport ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 tilføjes Vedtægter: 2023-05-15 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-12 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 tilføjes Direktion: Punniyamoorthy Santhanam (direktør) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Punniyamoorthy Santhanam (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-12 tilføjes Vedtægter: 2022-09-12 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-02 tilføjes Direktion: Punniyamoorthy Santhanam (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-10-02 fjernes Direktion: Eniyavan Punniyamoorthy (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 tilføjes Legale ejere: Punniyamoorthy Santhanam (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 fjernes Legale ejere: Eniyavan Punniyamoorthy (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 tilføjes Reelle ejere: Punniyamoorthy Santhanam (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 fjernes Reelle ejere: Eniyavan Punniyamoorthy (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 10, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrballevej 4, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-01-04 tilføjes Direktion: Eniyavan Punniyamoorthy (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-01-04 fjernes Direktion: Vidya Punniyamoorthy (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Legale ejere: Eniyavan Punniyamoorthy (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-01-04 fjernes Legale ejere: Vidya Punniyamoorthy (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Reelle ejere: Eniyavan Punniyamoorthy (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-01-04 fjernes Reelle ejere: Vidya Punniyamoorthy (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-07-07 tilføjes Direktion: Vidya Punniyamoorthy (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-07-07 fjernes Direktion: Josephine Punniyamoorthy (direktør) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 tilføjes Legale ejere: Vidya Punniyamoorthy (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-07-07 fjernes Legale ejere: Josephine Punniyamoorthy (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-07 tilføjes Reelle ejere: Vidya Punniyamoorthy (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-07-07 fjernes Reelle ejere: Josephine Punniyamoorthy (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrballevej 4, 8362 Hørning (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stillingvej 511, 8462 Harlev J (offentliggjort 2020-04-05)
Den 2020-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@niranexport.dk (offentliggjort 2020-04-05)
Den 2019-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stillingvej 511, 8462 Harlev J (offentliggjort 2020-04-05)
Den 2019-12-06 tilføjes Direktion: Josephine Punniyamoorthy (direktør) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med beklædning samt køb og salg af andre varer, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-06 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Legale ejere: Josephine Punniyamoorthy (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-12-06 tilføjes Navne: Niranexport ApS (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2019-12-06 tilføjes Reelle ejere: Josephine Punniyamoorthy (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Stiftere: Josephine Punniyamoorthy (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-12-06 tilføjes Vedtægter: 2019-12-06 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-01)