Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Nyrupvej 76, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mikael@kousgaard.com (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2021-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Affiliatemanager ApS. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2023-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Råsted Kirkevej 9, 7570 Vemb (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råsted Kirkevej 9, 7570 Vemb (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2019-12-10 tilføjes Direktion: Lis Rieck Kousgaard (direktør) (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering/udlejning af fast ejendom samt hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-10 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Legale ejere: Lis Rieck Kousgaard, Mikael Rieck Kousgaard (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Navne: Kousgaard Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Reelle ejere: Lis Rieck Kousgaard, Mikael Rieck Kousgaard (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Stiftere: Mikael Rieck Kousgaard, Lis Rieck Kousgaard (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Vedtægter: 2019-12-10 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-11)