Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-15 tilføjes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olsbæk Strandvej 35, 2670 Greve (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Direktion: Frank Liviu-Adelin Guldfred (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt investeringer i øvrigt. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-07 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Legale ejere: Frank Liviu-Adelin Guldfred (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Navne: Wipa Liad Holding ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Reelle ejere: Frank Liviu-Adelin Guldfred (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2019-11-07 tilføjes Stiftere: Klinikken for Øre-Næse-Halssygdomme ApS, Høreapparater Guldfred ApS (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-11)