Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Bibranche | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 61.538,00 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 tilføjes Legale ejere: Predator ApS, TAG Holding ApS (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Legale ejere: Predator ApS, TAG Holding ApS (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 tilføjes Reelle ejere: Frank Lantz (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Reelle ejere: Frank Lantz (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 tilføjes Vedtægter: 2023-11-15 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 53.334,00 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-02-07 tilføjes Legale ejere: TAG Holding ApS (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-02-06 fjernes Legale ejere: TAG Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 tilføjes Reelle ejere: Frank Lantz (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-02-06 fjernes Reelle ejere: Frank Lantz (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 tilføjes Vedtægter: 2023-02-07 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-11-09 fjernes Reelle ejere: Camilla Lantz (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 47.059,00 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Legale ejere: TAG Holding ApS, Predator ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-10-27 fjernes Legale ejere: Predator ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-28 tilføjes Reelle ejere: Camilla Lantz, Frank Lantz (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-27 fjernes Reelle ejere: Frank Lantz, Camilla Lantz (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-28 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-28 tilføjes Vedtægter: 2022-10-28 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-08-10 tilføjes Bibranche: Webportaler (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er og salg og udvikling af fødevare og online communitys, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-10 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 tilføjes Navne: Uhhmami Aps (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-09 fjernes Navne: V-safe.life Aps (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-10 tilføjes Vedtægter: 2022-08-10 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnegårdsvej 31, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 5., 1103 København K (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-06-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-06-27 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Navne: V-safe.life Aps (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-06-27 fjernes Navne: Team Njord ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af virksomhed med rekruttering og arbejdsudlejning, samt efter ledelsens skøn anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-02-08 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-02-07 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-08 tilføjes Legale ejere: Predator ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-02-08 fjernes Legale ejere: The Social Markets ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-08 tilføjes Navne: Team Njord ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-02-07 fjernes Navne: TasteLocal ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-08 tilføjes Vedtægter: 2021-02-08 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-12-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 8, 5., 1103 København K (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2019-11-28 tilføjes Direktion: Frank Lantz (direktør) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af deleøkonomisk platform for køb og salg af varer og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-28 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2019-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2019-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2019-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Legale ejere: The Social Markets ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-11-28 tilføjes Navne: TasteLocal ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-11-28 tilføjes Reelle ejere: Frank Lantz, Camilla Lantz (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2019-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2019-11-28 tilføjes Stiftere: The Social Markets ApS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Vedtægter: 2019-11-28 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-10)