Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ketilstorp Alle 28, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-25 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Legale ejere: Said El Ahmadi (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Navne: Sam Entreprise ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Reelle ejere: Said El Ahmadi (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Stiftere: Carmen Paisescu (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 Statstidende Dekret
Den 2021-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 fjernes Direktion: Said El Ahmadi (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ketilstorp Alle 28, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundevedsgade 33, 2. tv., 1751 København V (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-03 tilføjes Direktion: Said El Ahmadi (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-09-03 fjernes Direktion: Carmen Paisescu (direktør) (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-03 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-02 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-03 tilføjes Legale ejere: Said El Ahmadi (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-03 fjernes Legale ejere: Carmen Paisescu (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-03 tilføjes Navne: Sam Entreprise ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-02 fjernes Navne: Carmen Transport ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-03 tilføjes Reelle ejere: Said El Ahmadi (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-03 fjernes Reelle ejere: Carmen Paisescu (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-03 tilføjes Vedtægter: 2021-09-03 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundevedsgade 33, 2. tv., 1751 København V (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2019-11-25 tilføjes Direktion: Carmen Paisescu (direktør) (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2019-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2019-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-25 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Legale ejere: Carmen Paisescu (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2019-11-25 tilføjes Navne: Carmen Transport ApS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2019-11-25 tilføjes Reelle ejere: Carmen Paisescu (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2019-11-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Stiftere: Carmen Paisescu (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2019-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)