Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Formål | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornmarksvej 12, 9492 Blokhus (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornmarksvej 12, 9492 Blokhus (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jjj@3xjadm.dk (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornmarksvej 12, 9492 Blokhus (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlskogavej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde behandling med infrarøde stråler, herunder i spa- og wellnessmiljøer, og handel med udstyr til sådanne behandlinger samt med disse aktiviteter beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-04-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-04-12 tilføjes Vedtægter: 2023-04-12 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-04-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-03-29 fjernes Bestyrelse: Palle Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-22 tilføjes Direktion: Anette Møller Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-22 fjernes Direktion: Palle Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-11-12 tilføjes Reelle ejere: Anette Møller Larsen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2022-11-12 fjernes Reelle ejere: Palle Larsen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlskogavej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlskogavej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-01 fjernes Bestyrelse: Brian Schiønning Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-06-12 tilføjes Bestyrelse: Frede Clausen (formand) (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2020-06-12 fjernes Bestyrelse: Per Søndergaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlskogavej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlskogavej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlskogavej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlskogavej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-12-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlskogavej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-12-03 tilføjes Bestyrelse: Per Søndergaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-12-03 tilføjes Direktion: Palle Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2019-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål at yde behandling med infrarøde stråler, herunder i spa- og wellnessmiljøer, og handel med udstyr til sådanne behandlinger samt med disse aktiviteter beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2019-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-03 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Legale ejere: PL HOLDING AALBORG A/S (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Navne: Infacare ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Reelle ejere: Palle Larsen (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2019-12-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2019-12-03 tilføjes Stiftere: PL HOLDING AALBORG A/S (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-12-03 tilføjes Vedtægter: 2019-12-03 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-06)