Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-05-05 Statstidende Dekret
Den 2022-03-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-12 fjernes Direktion: Mahmut Ergin (direktør) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 169, 4682 Tureby (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Direktion: Mahmut Ergin (direktør) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2019-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murervirksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-21 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: erginmahmut58@gmail.com (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Legale ejere: Mahmut Ergin (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Navne: Svanemureren Murer og Entreprise ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Reelle ejere: Mahmut Ergin (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Stiftere: Mahmut Ergin (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2019-11-21 tilføjes Vedtægter: 2019-11-21 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-15)