Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ACA Ørsted Invest ApS. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2021-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-06-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Anders Spanggaard Bach (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Torben Spanggaard Bach (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Anders Spanggaard Bach (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Torben Spanggaard Bach (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingparken 93, 8950 Ørsted (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Direktion: Torben Spanggaard Bach (direktør) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i kapitalselskaber samt investering af egen formue og hermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-21 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Legale ejere: Torben Spanggaard Bach (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-11-21 tilføjes Navne: Anders Spangg Holding ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Reelle ejere: Torben Spanggaard Bach (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2019-11-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2019-11-21 tilføjes Stiftere: Torben Spanggaard Bach (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Vedtægter: 2019-11-21 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)