Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandhusvej 29, 8250 Egå (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@svendpoulsen.dk (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AKADEMIINGENIØR SVEND POULSEN A/S. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2020-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: Kasper Stausgaard Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Trine Maria Stausgaard (direktør) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-02 tilføjes Direktion: Trine Maria Stausgaard (direktør) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-10 tilføjes Legale ejere: Kasper Stausgaard Kristiansen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-10 fjernes Legale ejere: Trine Maria Stausgaard, Henrik Kristiansen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-02 tilføjes Legale ejere: Trine Maria Stausgaard, Henrik Kristiansen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-10 tilføjes Reelle ejere: Kasper Stausgaard Kristiansen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-10 fjernes Reelle ejere: Trine Maria Stausgaard, Henrik Kristiansen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-02 tilføjes Reelle ejere: Trine Maria Stausgaard, Henrik Kristiansen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-08-21)
Den 2019-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-02 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Navne: KASP Holding ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Stiftere: Trine Maria Stausgaard, Henrik Kristiansen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Vedtægter: 2019-12-02 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)