Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Revisor | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Reelle ejere: Urban Edenström (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-21 fjernes Reelle ejere: Urban Edenström (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-05-31 tilføjes Reelle ejere: Urban Edenström (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Urban Edenström (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 26, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-01-31 tilføjes Bestyrelse: Emil Jonatan Harritshøj Sachmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Nørmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-31 tilføjes Navne: Nordhusene Farum Kaserne I ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 fjernes Navne: N7 Garnisonsvej 70-76 ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-31 tilføjes Vedtægter: 2024-01-31 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Reelle ejere: Urban Edenström (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2022-08-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nørmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2022-08-31 fjernes Bestyrelse: Jens Skovlunde Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-14 tilføjes Bestyrelse: Jacob Riiser de Lichtenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 fjernes Bestyrelse: Merete Kjær Buchgreitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2021-07-01 tilføjes Bestyrelse: Merete Kjær Buchgreitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Michael Visby Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 fjernes Direktion: Jesper Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte og indirekte, at drive virksomhed ved køb og salg af fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Nordhusene Red ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: TSG Group A/S (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: N7 Garnisonsvej 70-76 ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Jesper Skovsgaard (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Navne: Hole-in-One Udlejning I ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-01-06 tilføjes Navne: Hole-in-One Udlejning I ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-01-05 fjernes Navne: Orange 10 ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Direktion: Jesper Skovsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse, køb og salg af fast ejendom, udlejning, projekt- og konsulentrådgivning, investering samt andre dermed beslægtede forretningsområder. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-05 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Legale ejere: TSG Group A/S (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Navne: Orange 10 ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-05 tilføjes Reelle ejere: Jesper Skovsgaard (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Stiftere: TSG Group A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-05 tilføjes Vedtægter: 2019-12-05 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-05)