Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Tegningsregel | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 26, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2020-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BoStad Holbæk Havn ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 40, 1260 København K (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-09-30 tilføjes Direktion: Tine Sommer (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: Peter Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-06-14 tilføjes Vedtægter: 2022-06-14 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 40, 1260 København K (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3. tv., 1473 København K (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-31 tilføjes Direktion: Peter Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: William Kanta (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-08-25 tilføjes Vedtægter: 2021-08-25 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-08-17 tilføjes Vedtægter: 2021-08-17 (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3. tv., 1473 København K (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Direktion: William Kanta (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-08-17 fjernes Direktion: René Birch (direktør) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere, direkte eller indirekte, i ejendomme, herunder ved ejerskab af kapitalandele i andre selskaber eller på anden vis (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Legale ejere: BoStad I ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 fjernes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Navne: BoStad Holbæk Havn Holding ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 fjernes Navne: Birch Holbæk Holding ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-08-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-17 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-03-15 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-03-14 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Kenneth Biirsdahl (direktør) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-06-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-01-28 tilføjes Direktion: Thomas Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-01-28 tilføjes Vedtægter: 2020-01-28 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-04 tilføjes Vedtægter: 2019-12-04 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-12-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2019-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2019-12-04 tilføjes Direktion: René Birch (direktør) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2019-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2019-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-04 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Legale ejere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2019-12-04 tilføjes Navne: Birch Holbæk Holding ApS (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2019-12-04 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2019-12-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-12-04 tilføjes Stiftere: Birch JB Holding ApS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-04)