Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-03 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Legale ejere: Rajpal Singh Rathor, Viren Vadgama (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Navne: FinTechRec ApS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Reelle ejere: Rajpal Singh Rathor, Viren Vadgama (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Stiftere: Viren Vadgama, Victor Petersen Byberg, Rajpal Singh Rathor (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-06 Statstidende Dekret
Den 2021-01-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Rossana Alberini (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-08-14 tilføjes Direktion: Rossana Alberini (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-08-14 fjernes Direktion: Rajpal Singh Rathor (direktør) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-06-01 fjernes Legale ejere: Victor Petersen Byberg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-12-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Direktion: Rajpal Singh Rathor (direktør) (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rekruttering af software-programmører til virksomheder, herunder særligt finansielle virksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-03 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Legale ejere: Victor Petersen Byberg, Rajpal Singh Rathor, Viren Vadgama (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-12-03 tilføjes Navne: FinTechRec ApS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Reelle ejere: Rajpal Singh Rathor, Viren Vadgama (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Stiftere: Viren Vadgama, Victor Petersen Byberg, Rajpal Singh Rathor (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-12-03 tilføjes Vedtægter: 2019-12-03 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)