Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 68, 3. 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Martin Trinity (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-02 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: martin@tri9ty.com (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: Trinity Property Holding ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Navne: tri9ty ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Reelle ejere: Martin Trinity (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Stiftere: Trinity Property Holding ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 68, 3. 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Direktion: Martin Trinity (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Formål: At drive konsulentvirksomhed inden for ledelse og virksomhedsudvikling (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-02 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@tri9ty.com (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Legale ejere: Trinity Property Holding ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Navne: tri9ty ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Reelle ejere: Martin Trinity (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Stiftere: Trinity Property Holding ApS (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Vedtægter: 2019-12-02 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-31)