Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 95, 4. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-13 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: Mathias Kjær Juul Hansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Navne: Kjaer Invest ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Mathias Kjær Juul Hansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Stiftere: Mathias Kjær Juul Hansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Kjær & Walter's Tømrerfirma ApS. (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2019-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Kjær Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Mathias Kjær Juul Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 95, 4. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Direktion: Mathias Kjær Juul Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-13 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Legale ejere: Mathias Kjær Juul Hansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Navne: Kjaer Invest ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Reelle ejere: Mathias Kjær Juul Hansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Stiftere: Mathias Kjær Juul Hansen (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-11-13 tilføjes Vedtægter: 2019-11-13 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)